HINOJOSA GARCIA PUENTE EDUARDO
Informe ejecutivo de HINOJOSA GARCIA PUENTE EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE HINOJOSA GARCIA PUENTE EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EHGP DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Unico | 17/02/2020 | |
EVENTOS HOSTELERIA Y CONSULTING SL | Administrador Unico | 25/04/2017 | |
CUADRA DOS HERMANAS SA | Administrador Unico | 13/01/2011 | |
ONLY SUITES HOTEL SA | Administrador Unico | 03/11/2010 |
VINCULACIONES DE HINOJOSA GARCIA PUENTE EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HINOJOSA GARCIA PUENTE EDUARDO
Empresa: ACACIAS PRIMERO SA
Administrador Unico
- Hinojosa Garcia Puente Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 137821, I/A 39 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-28
Empresa: CASTELLANA INMUEBLES Y LOCALES SA
Administrador Unico
- Hinojosa Garcia Puente Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 75925, I/A 107 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-28
Empresa: ACACIAS PRIMERO SA
Administrador Unico
- Hinojosa Garcia Puente Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16635 , F 223, S 8, H M 137821, I/A 38 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-28
Empresa: ONLY SUITES HOTEL SA
Administrador Unico
- Hinojosa Garcia Puente Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35349 , F 22, S 8, H M 159694, I/A 33 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-28
Empresa: CASTELLANA INMUEBLES Y LOCALES SA
Administrador Unico
- Hinojosa Garcia Puente Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29269 , F 38, S 8, H M 75925, I/A 105 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-28
Empresa: EHGP DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Unico
- Hinojosa Garcia Puente Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40150 , F 100, S 8, H M 713507, I/A 1 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-28
Empresa: ACACIAS PRIMERO SA
Administrador Unico
- Hinojosa Garcia Puente Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16635 , F 223, S 8, H M 137821, I/A 36 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-28
Empresa: ACACIAS PRIMERO SA
Administrador Unico
- Hinojosa Garcia Puente Eduardo
- Hinojosa Garcia Puente Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16635 , F 222, S 8, H M 137821, I/A 35 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-28
Empresa: EVENTOS HOSTELERIA Y CONSULTING SL
Administrador Unico
- Hinojosa Garcia Puente Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35893 , F 64, S 8, H M 644917, I/A 1 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-28
Empresa: CASTELLANA INMUEBLES Y LOCALES SA
Administrador Unico
- Hinojosa Garcia Puente Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29269 , F 37, S 8, H M 75925, I/A 103 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-28
VER MAS ACTOS
Información de HINOJOSA GARCIA PUENTE EDUARDO
Mostramos los datos de HINOJOSA GARCIA PUENTE EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HINOJOSA GARCIA PUENTE EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos