HINOJOSA BERNAL ROSARIO
Informe ejecutivo de HINOJOSA BERNAL ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HINOJOSA BERNAL ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TERASOFT SERVICIOS INFORMATICOS SL | Administrador Unico | 19/04/2016 | |
CROWSYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES SL | Liquidador | 08/01/2014 | 08/01/2014 |
CROWSYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES SL | Administrador Unico | 04/05/2009 | 08/01/2014 |
VINCULACIONES DE HINOJOSA BERNAL ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HINOJOSA BERNAL ROSARIO
Empresa: TERASOFT SERVICIOS INFORMATICOS SL
Administrador Unico
- Hinojosa Bernal Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2076 , F 84, S 8, H PM 39397, I/A 5 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-81-07
Liquidador
- Hinojosa Bernal Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2306 , F 103, S 8, H PM 60124, I/A 5 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-07
Administrador Unico
- Hinojosa Bernal Rosario
Liquidador
- Hinojosa Bernal Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2306 , F 103, S 8, H PM 60124, I/A 5 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-07
Empresa: MEDIATRANS ILLES SL
Administrador Unico
- Hinojosa Bernal Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2306 , F 102, S 8, H PM 60124, I/A 3 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-07
Información de HINOJOSA BERNAL ROSARIO
Mostramos los datos de HINOJOSA BERNAL ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HINOJOSA BERNAL ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos