HINAREJOS MARIN FRANCISCO GERMAN
Informe ejecutivo de HINAREJOS MARIN FRANCISCO GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HINAREJOS MARIN FRANCISCO GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KELOKOS DISTRIBUIDORES SL | Administrador Solidario | 15/03/2011 | |
GLOARFRANSA HOSTELERIA SL | Administrador Solidario | 25/01/2010 |
VINCULACIONES DE HINAREJOS MARIN FRANCISCO GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HINAREJOS MARIN FRANCISCO GERMAN
Empresa: GRAN RESERVA HOSTELERIA SL
Administrador Solidario
- Garcia Bellido Sara
- Hinarejos Marin Francisco German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28156 , F 81, S 8, H M 507234, I/A 2 (13/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-28
Empresa: KELOKOS DISTRIBUIDORES SL
Administrador Solidario
- Garcia Bellido Sara
- Hinarejos Marin Francisco German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28635 , F 8, S 8, H M 515662, I/A 1 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-28
Empresa: GRAN RESERVA HOSTELERIA SL
Administrador Solidario
- Garcia Bellido Sara
- Hinarejos Marin Francisco German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28156 , F 80, S 8, H M 507234, I/A 1 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-207-28
Empresa: GLOARFRANSA HOSTELERIA SL
Administrador Solidario
- Garcia Bellido Sara
- Hinarejos Marin Francisco German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27377 , F 134, S 8, H M 493396, I/A 1 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-28
Información de HINAREJOS MARIN FRANCISCO GERMAN
Mostramos los datos de HINAREJOS MARIN FRANCISCO GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HINAREJOS MARIN FRANCISCO GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos