HINAREJOS CAMPOS JOSE
Informe ejecutivo de HINAREJOS CAMPOS JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HINAREJOS CAMPOS JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALPE BALEAR SL | Administrador Unico | 14/02/2020 | |
AQUA GLOBAL SOLUTIONS BALEARES SL | Administrador Unico | 12/12/2018 | |
STECNIK GREEN SERVICES SL | Apoderado | 22/03/2012 | |
AGRO TURF BALEARES SL | Apoderado | 14/03/2012 |
VINCULACIONES DE HINAREJOS CAMPOS JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HINAREJOS CAMPOS JOSE
Empresa: ALPE BALEAR SL
Administrador Unico
- Hinarejos Campos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2846 , F 5, S 8, H PM 88324, I/A 1 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-07
Empresa: AQUA GLOBAL SOLUTIONS BALEARES SL
Administrador Unico
- Hinarejos Campos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 219, S 8, H PM 85564, I/A 1 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-07
Empresa: STECNIK GREEN SERVICES SL
Apoderado
- Hinarejos Campos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2491 , F 194, S 8, H PM 69268, I/A 2 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-07
Empresa: AGRO TURF BALEARES SL
Apoderado
- Hinarejos Campos Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2485 , F 38, S 8, H PM 68859, I/A 2 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-07
Información de HINAREJOS CAMPOS JOSE
Mostramos los datos de HINAREJOS CAMPOS JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HINAREJOS CAMPOS JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos