HILLIER RUPERT WILLIAM RORY
Informe ejecutivo de HILLIER RUPERT WILLIAM RORY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HILLIER RUPERT WILLIAM RORY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEARNLIGHT BIDCO SL | Administrador Solidario | 17/02/2023 | |
LEARNLIGHT ADMINISTRATION SL | Administrador Solidario | 12/04/2017 | |
LEARNLIGHT SPAIN SL | Administrador Solidario | 03/04/2017 | |
LEARNLIGHT NORTE SL | Administrador Solidario | 29/03/2017 | |
LEARNLIGHT ADMINISTRATION SL | Apoderado | 13/03/2014 | |
LEARNLIGHT NORTE SL | Apoderado | 02/08/2012 |
VINCULACIONES DE HILLIER RUPERT WILLIAM RORY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HILLIER RUPERT WILLIAM RORY
Empresa: LEARNLIGHT BIDCO SL
Administrador Solidario
- Cabeza Lopez De Sagredo Gregorio
- Guy Hamilton Joseph Benjamin
- Hillier Rupert William Rory
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35457 , F 143, S 8, H M 637341, I/A 10 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
Empresa: TRAINING SERVICES & FACILITIES SL
Administrador Solidario
- Hillier Rupert William Rory
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31689 , F 209, S 8, H M 570200, I/A 9 (12/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-28
Empresa: TRAINING EXPRESS SL
Administrador Solidario
- Hillier Rupert William Rory
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16305 , F 185, S 8, H M 276936, I/A 15 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-28
Empresa: TRAINING EXPRESS NORTE SL
Administrador Solidario
- Hillier Rupert William Rory
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5049 , F 208, S 8, H BI 55110, I/A 5 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-48
Empresa: TRAINING SERVICES & FACILITIES SL
Apoderado
- Hillier Rupert William Rory
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31689 , F 206, S 8, H M 570200, I/A 3 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-28
Empresa: TRAINING EXPRESS NORTE SL
Apoderado
- Hillier Rupert William Rory
- Webb Rebecca Marie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5049 , F 184, S 8, H BI 55110, I/A 3 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-48
Información de HILLIER RUPERT WILLIAM RORY
Mostramos los datos de HILLIER RUPERT WILLIAM RORY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HILLIER RUPERT WILLIAM RORY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos