HILLE KARSTEN
Informe ejecutivo de HILLE KARSTEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HILLE KARSTEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DENIAWURSTE SL | Administrador Solidario | 03/01/2022 | 18/01/2024 |
DENIAWURSTE SL | Socio Unico | 22/09/2021 | 03/01/2022 |
DENIAWURSTE SL | Administrador Unico | 22/09/2021 | 03/01/2022 |
VINCULACIONES DE HILLE KARSTEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HILLE KARSTEN
Empresa: DENIAWURSTE SL
Administrador Solidario
- Hille Karsten
- Niemeyer Nicole Elisabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4409 , F 201, S 8, H A 176271, I/A 3 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-03
Empresa: DENIAWURSTE SL
Administrador Solidario
- Hille Karsten
- Niemeyer Nicole Elisabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4409 , F 201, S 8, H A 176271, I/A 2 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-03
Empresa: DENIAWURSTE SL
Administrador Unico
- Hille Karsten
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4409 , F 201, S 8, H A 176271, I/A 2 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-03
Empresa: DENIAWURSTE SL
Administrador Unico
- Hille Karsten
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4409 , F 200, S 8, H A 176271, I/A 1 (22/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-03
Empresa: DENIAWURSTE SL
Socio Único
- Hille Karsten
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4409 , F 200, S 8, H A 176271, I/A 1 (22/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-03
Información de HILLE KARSTEN
Mostramos los datos de HILLE KARSTEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HILLE KARSTEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos