HILLE ARNOLDUS GERARDUS FRANCISCUS
Informe ejecutivo de HILLE ARNOLDUS GERARDUS FRANCISCUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HILLE ARNOLDUS GERARDUS FRANCISCUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARKA RENOVO SL | Socio Unico | 25/07/2019 | 14/11/2023 |
ARKA RENOVO SL | Apoderado | 13/06/2022 | 14/11/2023 |
ARKA RENOVO SL | Administrador Unico | 25/07/2019 | 13/06/2022 |
AGLAIA RENOVO SL | Liquidador | 10/12/2020 | 10/12/2020 |
VINCULACIONES DE HILLE ARNOLDUS GERARDUS FRANCISCUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HILLE ARNOLDUS GERARDUS FRANCISCUS
Empresa: ARKA RENOVO SL
Apoderado
- Hille Arnoldus Gerardus Franciscus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5863, L 4770, F 55, S 8, H MA151944, I/A 4 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-29
Empresa: ARKA RENOVO SL
Apoderado
- Hille Arnoldus Gerardus Franciscus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5863, L 4770, F 54, S 8, H MA151944, I/A 3 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-29
Empresa: ARKA RENOVO SL
Administrador Unico
- Hille Arnoldus Gerardus Franciscus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5863, L 4770, F 54, S 8, H MA151944, I/A 2 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-29
Empresa: AGLAIA RENOVO SL
Liquidador
- Hille Arnoldus Gerardus Franciscus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5066, L 3973, F 200, S 8, H MA115629, I/A 2 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-29
Empresa: ARKA RENOVO SL
Administrador Unico
- Hille Arnoldus Gerardus Franciscus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5863, L 4770, F 54, S 8, H MA151944, I/A 1 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-29
Empresa: ARKA RENOVO SL
Socio Único
- Hille Arnoldus Gerardus Franciscus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5863, L 4770, F 54, S 8, H MA151944, I/A 1 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-29
Información de HILLE ARNOLDUS GERARDUS FRANCISCUS
Mostramos los datos de HILLE ARNOLDUS GERARDUS FRANCISCUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HILLE ARNOLDUS GERARDUS FRANCISCUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos