HILILLO BRAOJOS ENRIQUE
Informe ejecutivo de HILILLO BRAOJOS ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HILILLO BRAOJOS ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZCAM SISTEMAS SL | Administrador Unico | 28/03/2018 | |
COMERCIAL MIVER SL | Administrador Unico | 26/04/2017 | |
MIVER MAQUINARIA SL | Apoderado Solidario | 25/02/2015 |
VINCULACIONES DE HILILLO BRAOJOS ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HILILLO BRAOJOS ENRIQUE
Empresa: ZCAM SISTEMAS SL
Administrador Unico
- Hilillo Braojos Enrique
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3519 , F 126, S 8, H A 125027, I/A 9 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-03
Empresa: COMERCIAL MIVER SL
Administrador Unico
- Hilillo Braojos Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1379 , F 217, S 8, H A 10393, I/A 9 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-03
Empresa: COMERCIAL MIVER SL
Administrador Solidario
- Hilillo Barcelo Barbara
- Hilillo Braojos Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1379 , F 217, S 8, H A 10393, I/A 9 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-03
Empresa: COMERCIAL MIVER SL
Administrador Solidario
- Hilillo Barcelo Barbara
- Hilillo Braojos Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1379 , F 217, S 8, H A 10393, I/A 8 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-03
Empresa: COMERCIAL MIVER SL
Administrador Unico
- Hilillo Braojos Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1379 , F 217, S 8, H A 10393, I/A 8 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-03
Empresa: ERMAE PROMOCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Delicado Cano Emiliano
- Hilillo Braojos Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2790 , F 205, S 8, H A 84230, I/A 6 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-03
Empresa: MIVER MAQUINARIA SL
Apoderado Solidario
- De La Calle Felipe Miguel
- Hilillo Braojos Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3707 , F 135, S 8, H A 136017, I/A 2 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-03
Empresa: ERMAE PROMOCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Delicado Cano Emiliano
- Hilillo Braojos Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2790 , F 204, S 8, H A 84230, I/A 5 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-03
Empresa: ERMAE PROMOCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Delicado Cano Emiliano
- Hilillo Braojos Enrique
- Mira Canto Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2790 , F 204, S 8, H A 84230, I/A 5 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-03
Empresa: ERMAE PROMOCIONES SL
Administrador Mancomunado
- Delicado Cano Emiliano
- Hilillo Braojos Enrique
- Mira Canto Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2790 , F 204, S 8, H A 84230, I/A 4 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-03
VER MAS ACTOS
Información de HILILLO BRAOJOS ENRIQUE
Mostramos los datos de HILILLO BRAOJOS ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HILILLO BRAOJOS ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos