HILARIO RODRIGUEZ ELIAS
Informe ejecutivo de HILARIO RODRIGUEZ ELIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HILARIO RODRIGUEZ ELIAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALJARAFE STARS HOTELES SA | Administrador Unico | 28/10/2021 |
VINCULACIONES DE HILARIO RODRIGUEZ ELIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HILARIO RODRIGUEZ ELIAS
Empresa: ALJARAFE STARS HOTELES SA
Administrador Unico
- Hilario Rodriguez Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37325 , F 76, S 8, H M 665608, I/A 5 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-28
Empresa: ALJARAFE STARS HOTELES SA
Administrador Unico
- Hilario Rodriguez Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 213, S 8, H SE 6618, I/A 64 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-41
Empresa: HOTEL RURAL LA PAULA SL
Administrador Unico
- Hilario Rodriguez Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26145 , F 192, S 8, H M 471245, I/A 4 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-73-28
Empresa: ALJARAFE STARS HOTELES SA
Administrador Unico
- Hilario Rodriguez Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 212, S 8, H SE 6618, I/A 59 (24/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-41
Información de HILARIO RODRIGUEZ ELIAS
Mostramos los datos de HILARIO RODRIGUEZ ELIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HILARIO RODRIGUEZ ELIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos