HILARI ARRIOLA MARC
Informe ejecutivo de HILARI ARRIOLA MARC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HILARI ARRIOLA MARC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MICROBIO COMUNICACION SL | Apoderado Solidario | 04/09/2024 | |
MICROBIO COMUNICACION SL | Apoderado Solidario | 10/04/2024 |
VINCULACIONES DE HILARI ARRIOLA MARC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HILARI ARRIOLA MARC
Empresa: MICROBIO COMUNICACION SL
Apoderado Solidario
- Hilari Arriola Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 406188, I/A 14 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-08
Empresa: MICROBIO PIXELMAN SL
Administrador Unico
- Hilari Arriola Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43238 , F 4, S 8, H B 428400, I/A 6 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-08
Empresa: MICROBIO COMUNICACION SL
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Solidario
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42262 , F 150, S 8, H B 406188, I/A 8 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-08
Empresa: MICROBIO COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Hilari Arriola Marc
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42262 , F 150, S 8, H B 406188, I/A 8 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-08
Empresa: MICROBIO PIXELMAN SL
Administrador Unico
- Hilari Arriola Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43238 , F 3, S 8, H B 428400, I/A 3 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-08
Empresa: MICROBIO PIXELMAN SL
Administrador Solidario
- Hilari Arriola Marc
- Llopart Sacasa Fernando
- Lopez Balcells Gallardo Oscar
- Volpini Ferrer Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43238 , F 3, S 8, H B 428400, I/A 3 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-08
Empresa: MICROBIO COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Hilari Arriola Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42262 , F 147, S 8, H B 406188, I/A 5 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-08
Empresa: MICROBIO COMUNICACION SL
Administrador Solidario
- Hilari Arriola Marc
- Llopart Sacasa Ferran
- Volpini Ferrer Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42262 , F 147, S 8, H B 406188, I/A 5 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-08
Empresa: MICROBIO PIXELMAN SL
Administrador Solidario
- Hilari Arriola Marc
- Llopart Sacasa Fernando
- Volpini Ferrer Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43238 , F 1, S 8, H B 428400, I/A 1 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-08
Empresa: MICROBIO COMUNICACION SL
Administrador Solidario
- Hilari Arriola Marc
- Llopart Sacasa Ferran
- Volpini Ferrer Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42262 , F 146, S 8, H B 406188, I/A 2 (25/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-08
Información de HILARI ARRIOLA MARC
Mostramos los datos de HILARI ARRIOLA MARC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HILARI ARRIOLA MARC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos