HIGUERA PINILLA MARIANO
Informe ejecutivo de HIGUERA PINILLA MARIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE HIGUERA PINILLA MARIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOGREEN QUALITY 2022 SL | Administrador Unico | 18/03/2022 | |
HIGUERA Y GUERRERO ASOCIADOS SL | Administrador Solidario | 21/02/2022 | |
ACTING PROJECT SL | Administrador Unico | 22/11/2019 | |
NACANARE 2009 SL | Administrador Unico | 29/08/2019 | |
RESIDENCIAL L&J GETAFE SL | Administrador Unico | 29/08/2019 | |
CAPITAL TOWER INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 29/08/2019 | |
VULTARE SL | Administrador Unico | 13/08/2019 | |
ARTEMISE ARTS SL | Administrador Unico | 11/07/2019 | |
ITACA INDEPENDENT CAPITAL ADVISORS SL | Apoderado | 16/05/2019 | |
CAPITAL 1988 AMC SL | Apoderado | 08/05/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE HIGUERA PINILLA MARIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HIGUERA PINILLA MARIANO
Empresa: ADNAYA GREEN SOLUTIONS SL
Apoderado
- Higuera Pinilla Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32226 , F 53, S 8, H M 580017, I/A 4 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-28
Apoderado
- Higuera Pinilla Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20230 , F 193, S 8, H M 357432, I/A 7 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
Empresa: INMOGREEN QUALITY 2022 SL
Administrador Unico
- Higuera Pinilla Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43286 , F 130, S 8, H M 764753, I/A 1 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-28
Empresa: HIGUERA Y GUERRERO ASOCIADOS SL
Administrador Solidario
- Guerrero Lozano Francisco Javier
- Higuera Pinilla Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43122 , F 190, S 8, H M 761992, I/A 1 (21/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-28
Empresa: CAPITAL 1988 AMC SL
Administrador Unico
- Higuera Pinilla Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35201 , F 204, S 8, H M 632991, I/A 8 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-28
Empresa: ACTING PROJECT SL
Administrador Unico
- Higuera Pinilla Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39781 , F 81, S 8, H M 706869, I/A 1 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-28
Empresa: CAPITAL 1988 AMC SL
Administrador Unico
- Higuera Pinilla Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35201 , F 203, S 8, H M 632991, I/A 7 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-28
Empresa: CAPITAL TOWER INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Higuera Pinilla Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36833 , F 150, S 8, H M 659354, I/A 2 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-28
Empresa: RESIDENCIAL L&J GETAFE SL
Administrador Unico
- Higuera Pinilla Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38619 , F 1, S 8, H M 686789, I/A 2 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-28
Empresa: NACANARE 2009 SL
Administrador Unico
- Higuera Pinilla Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28255 , F 85, S 8, H M 508919, I/A 4 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-28
VER MAS ACTOS
Información de HIGUERA PINILLA MARIANO
Mostramos los datos de HIGUERA PINILLA MARIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HIGUERA PINILLA MARIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos