HIGUERA CALDEIRO BEATRIZ
Informe ejecutivo de HIGUERA CALDEIRO BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HIGUERA CALDEIRO BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENETRICE ALQUILERES SL | Apoderado | 05/08/2019 | |
GENETRICE ALQUILERES SL | Socio Unico | 14/02/2014 |
VINCULACIONES DE HIGUERA CALDEIRO BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HIGUERA CALDEIRO BEATRIZ
Empresa: GENETRICE ALQUILERES SL
Apoderado
- Higuera Caldeiro Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31953 , F 50, S 8, H M 575084, I/A 4 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-28
Empresa: GENETRICE ALQUILERES SL
Administrador Solidario
- Higuera Caldeiro Beatriz
- Trias Gonzalez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31953 , F 49, S 8, H M 575084, I/A 3 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-28
Empresa: GENETRICE ALQUILERES SL
Administrador Solidario
- Higuera Caldeiro Beatriz
- Trias Gonzalez Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31953 , F 49, S 8, H M 575084, I/A 2 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-28
Empresa: GENETRICE ALQUILERES SL
Administrador Unico
- Higuera Caldeiro Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31953 , F 49, S 8, H M 575084, I/A 2 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-28
Empresa: GENETRICE ALQUILERES SL
Administrador Unico
- Higuera Caldeiro Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31953 , F 45, S 8, H M 575084, I/A 1 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-28
Empresa: GENETRICE ALQUILERES SL
Socio Único
- Higuera Caldeiro Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31953 , F 45, S 8, H M 575084, I/A 1 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-28
Empresa: BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA
Apoderado Mancomunado
- Higuera Caldeiro Beatriz
- Zaldibar Gaminde Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29412 , F 10, S 8, H M 28968, I/A 6339 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-28
Empresa: BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA
Apoderado
- Aguirre Portoles Ana
- Avila Donaire Jose
- Barrera Villarias Jose Luis
- Basañez Alvarez Jesus Maria
- Carnero Cuadrado Lorena
- Delgado Rodriguez Eloisa
- Diaz Ansino Maria Cristina
- Fernandez Calleja Maria Del Carmen
- Fernandez Martinez Sandra Maria
- Garcia-figueras Lopez Cristina
- Herrera Abellan Joaquina
- Higuera Caldeiro Beatriz
- Iruarrizaga Fano Lorea
- Joral Rus Blanca
- Llamas Arenas Eva Maria
- Lopez Bernier Alejandro
- Lopez Garcia Nuria
- Lopez Vela Juan
- Maldonado Jurado Carlos
- Manzorro Manzorro Juan Antonio
- Mariñas Prada Jesus
- Martin Ortiz Antonio
- Montero Delgado Enrique
- Morales Marquez Beatriz
- Muñoz Caparros Pedro
- Palomino Alvarez Corina
- Pastor Sanchez Pedro Jose
- Penin Alvarez Carmen
- Quintero Jimenez Esther
- Salvador Sabes Isabel Maria
- Sebastian Sanchez Francisco Javier
- Soria Garcia-escribano Maria Angustias
- Trasande Silva Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28129 , F 91, S 8, H M 28968, I/A 6256 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-28
Empresa: BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA
Apoderado Mancomunado
- Higuera Caldeiro Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28129 , F 54, S 8, H M 28968, I/A 6219 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Información de HIGUERA CALDEIRO BEATRIZ
Mostramos los datos de HIGUERA CALDEIRO BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HIGUERA CALDEIRO BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos