HIERRO ARTIGUEZ VALENTIN
Informe ejecutivo de HIERRO ARTIGUEZ VALENTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HIERRO ARTIGUEZ VALENTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARTIGUEZ VALIAR SL | Administrador Unico | 17/01/2013 | |
BRIPINE SA | Liquidador Mancomunado | 19/09/2011 |
VINCULACIONES DE HIERRO ARTIGUEZ VALENTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HIERRO ARTIGUEZ VALENTIN
Empresa: HECASUR SA
Liquidador Mancomunado
- Cavia Santos Ana Isabel
- Herran Chaurri Virgilio
- Hierro Artiguez Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1258, L 171, F 111, S 8, H MA 7225, I/A 7 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-156-29
Empresa: RECREATIVOS CAHER SL
Administrador Mancomunado
- Herran Chaurri Virgilio
- Hierro Artiguez Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 208 , F 129, S 8, H BI 2545,B , I/ 7 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-48
Empresa: ARTIGUEZ VALIAR SL
Administrador Unico
- Hierro Artiguez Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5341 , F 62, S 8, H BI 61481, I/A 1 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-48
Empresa: BRIPINE SA
Liquidador Mancomunado
- Hierro Artiguez Valentin
- Martinez Lozano Antonio Jose
- Renobales Scheifler Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1787 , F 154, S 3, H 11695, I/A 8 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-48
Empresa: BRIPINE SA
Liquidador Mancomunado
- Hierro Artiguez Valentin
- Yañez Cibeiras Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1787 , F 154, S 3, H 11695, I/A 8 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-48
Información de HIERRO ARTIGUEZ VALENTIN
Mostramos los datos de HIERRO ARTIGUEZ VALENTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HIERRO ARTIGUEZ VALENTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos