HIDALGO VALVERDE JOSE MARIA
Informe ejecutivo de HIDALGO VALVERDE JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HIDALGO VALVERDE JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JONIAN CORPORATION 22 SL | Apoderado | 19/07/2022 |
VINCULACIONES DE HIDALGO VALVERDE JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HIDALGO VALVERDE JOSE MARIA
Empresa: JONIAN CORPORATION 22 SL
Apoderado
- Hidalgo Valverde Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25179 , F 86, S 8, H M 453457, I/A 9 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-28
Empresa: JONIAN INFORMATICA SL
Administrador Unico
- Hidalgo Valverde Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25179 , F 85, S 8, H M 453457, I/A 8 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-28
Empresa: JONIAN INFORMATICA SL
Administrador Unico
- Hidalgo Valverde Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25179 , F 85, S 8, H M 453457, I/A 7 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-28
Empresa: HIVALGIM SL
Liquidador
- Hidalgo Valverde Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22444 , F 62, S 8, H M 400989, I/A 5 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-28
Empresa: HIVALGIM SL
Administrador Unico
- Hidalgo Valverde Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22444 , F 62, S 8, H M 400989, I/A 5 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-28
Empresa: JONIAN INFORMATICA SL
Administrador Unico
- Hidalgo Valverde Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25179 , F 85, S 8, H M 453457, I/A 6 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-28
Empresa: JONIAN INFORMATICA SL
Administrador Unico
- Hidalgo Valverde Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25179 , F 82, S 8, H M 453457, I/A 3 (07/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-28
Empresa: HIVALGIM SL
Administrador Unico
- Hidalgo Valverde Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22444 , F 62, S 8, H M 400989, I/A 4 (01/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-28
Información de HIDALGO VALVERDE JOSE MARIA
Mostramos los datos de HIDALGO VALVERDE JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HIDALGO VALVERDE JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos