HIDALGO RUIZ JOSE LUIS
Informe ejecutivo de HIDALGO RUIZ JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
VINCULACIONES DE HIDALGO RUIZ JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HIDALGO RUIZ JOSE LUIS
Empresa: SUPER ECOLIVER SL
Administrador Unico
- Hidalgo Ruiz Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2991 , F 53, S 8, H SE 39013, I/A 5 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-41
Liquidador
- Hidalgo Ruiz Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3588, L 2, F 70, S 6, H MA 47,NE , I/ 3 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-29
Administrador Unico
- Hidalgo Ruiz Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3588, L 2, F 70, S 6, H MA 47,NE , I/ 3 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-29
Empresa: LA PEÑUELA SAJOHI SL
Apoderado
- Hidalgo Ruiz Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11758 , F 78, S 8, H M 184584, I/A 9 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-28
Empresa: SUPER ECOLIVER SL
Administrador Unico
- Hidalgo Ruiz Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2991 , F 53, S 8, H SE 39013, I/A 4 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-41
Empresa: ENJO SERVICIOS INTEGRALES SL
Liquidador
- Hidalgo Ruiz Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3976, L 2887, F 93, S 8, H MA 82065, I/A 2 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-29
Empresa: ENJO SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Solidario
- Hidalgo Ruiz Jose Luis
- Naranjo Nuñez Enrique-cayetano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3976, L 2887, F 93, S 8, H MA 82065, I/A 2 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-29
Empresa: CAÑADA DEL GALLO SL
Liquidador
- Hidalgo Ruiz Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3765, L 2676, F 36, S 8, H MA 76123, I/A 2 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-29
Empresa: CAÑADA DEL GALLO SL
Administrador Unico
- Hidalgo Ruiz Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3765, L 2676, F 36, S 8, H MA 76123, I/A 2 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-29
Información de HIDALGO RUIZ JOSE LUIS
Mostramos los datos de HIDALGO RUIZ JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HIDALGO RUIZ JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos