HIDALGO QUESADA JESUS MARIA
Informe ejecutivo de HIDALGO QUESADA JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 28
Empresas activas: 22
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE HIDALGO QUESADA JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZENDA 2024 AIE | Representante | 08/07/2024 | |
INFINITY HALO AIE | Representante | 01/07/2024 | |
SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE SA | Representante | 15/06/2024 | |
IMPULSE DISCOVERY SL | Representante | 07/06/2024 | |
IMPULSE RESEARCH LABS SL | Representante | 07/06/2024 | |
CREAFILM INDUSTRIA AUDIOVISUAL SL | Representante | 23/05/2024 | |
IMPULSE TECHNOLOGY TRANSFER MANAGEMENT TEAM SL | Consejero | 08/05/2024 | |
IMPULSE TECHNOLOGY TRANSFER MANAGEMENT TEAM SL | Consejero Delegado | 08/05/2024 | |
IMPULSE TECHNOLOGY TRANSFER MANAGEMENT TEAM SL | Presidente | 08/05/2024 | |
MAREA DE COBALTO AIE | Representante | 18/12/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE HIDALGO QUESADA JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HIDALGO QUESADA JESUS MARIA
Empresa: ZENDA 2024 AIE
Administrador Unico
Representante
- Hidalgo Quesada Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 827883, I/A 1 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-28
Empresa: INFINITY HALO AIE
Administrador Unico
Representante
- Hidalgo Quesada Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 826751, I/A 1 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-130-28
Empresa: SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE SA
Representante
- Hidalgo Quesada Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 765355, I/A 44 (15/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Empresa: IMPULSE DISCOVERY SL
Administrador Unico
Representante
- Hidalgo Quesada Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 825048, I/A 1 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-28
Empresa: IMPULSE RESEARCH LABS SL
Administrador Unico
Representante
- Hidalgo Quesada Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 822467, I/A 1 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-28
Empresa: CREAFILM INDUSTRIA AUDIOVISUAL SL
Administrador Unico
Representante
- Hidalgo Quesada Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 802957, I/A 1 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-28
Consejero Delegado
- Hidalgo Quesada Jesus Maria
Consejero
- Francisco Javier Cantero Perez
- Hidalgo Quesada Jesus Maria
- Manuel Olivares Pont
Presidente
- Hidalgo Quesada Jesus Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1760 , F 153, S 8, H TO 45884, I/A 3 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-45
Empresa: MONTE DENALI AIE
Administrador Unico
Representante
- Hidalgo Quesada Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46107 , F 105, S 8, H M 810103, I/A 1 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-28
Empresa: PROYECTO ARIELLA AIE
Administrador Unico
Representante
- Hidalgo Quesada Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46107 , F 95, S 8, H M 810102, I/A 1 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-28
Empresa: PROYECTO COPERNICO 2023 AIE
Administrador Unico
Representante
- Hidalgo Quesada Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46107 , F 85, S 8, H M 810101, I/A 1 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-28
VER MAS ACTOS
Información de HIDALGO QUESADA JESUS MARIA
Mostramos los datos de HIDALGO QUESADA JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HIDALGO QUESADA JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos