HIDALGO GUTIERREZ MARIA BELEN
Informe ejecutivo de HIDALGO GUTIERREZ MARIA BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HIDALGO GUTIERREZ MARIA BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES COSTA ADEJE SA | Apoderado | 26/12/2014 | |
BE LIVE HOTELS SL | Apoderado | 14/11/2014 | |
GLOBALIA HOTEL OROTAVA SL | Apoderado | 24/05/2012 |
VINCULACIONES DE HIDALGO GUTIERREZ MARIA BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HIDALGO GUTIERREZ MARIA BELEN
Empresa: INVERSIONES COSTA ADEJE SA
Apoderado
- Hidalgo Gutierrez Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3356 , F 133, S 8, H TF 27834, I/A 39 (26/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-38
Empresa: BE LIVE HOTELS SL
Apoderado
- Hidalgo Gutierrez Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3283 , F 143, S 8, H TF 28449, I/A 60 (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-38
Empresa: GLOBALIA HOTEL OROTAVA SL
Apoderado
- Hidalgo Gutierrez Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 223, S 8, H TF 22161, I/A 50 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-38
Información de HIDALGO GUTIERREZ MARIA BELEN
Mostramos los datos de HIDALGO GUTIERREZ MARIA BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HIDALGO GUTIERREZ MARIA BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos