HIDALGO FUNEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de HIDALGO FUNEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HIDALGO FUNEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOCADILLERIAS MALAGUEÑAS SL | Apoderado | 27/09/2013 | |
HIMIROGO 2012 SL | Apoderado | 02/03/2012 | |
RESTAURACIONES PANS & SEIS SL | Apoderado | 09/11/2011 | |
RESTAURACIONES HIDALGO PINO SL | Apoderado | 30/03/2011 |
VINCULACIONES DE HIDALGO FUNEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HIDALGO FUNEZ ANTONIO
Empresa: BOCADILLERIAS MALAGUEÑAS SL
Apoderado
- Hidalgo Funez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5155, L 4062, F 106, S 8, H MA118817, I/A 2 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-29
Empresa: HIMIROGO 2012 SL
Apoderado
- Hidalgo Funez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4972, L 3879, F 189, S 8, H MA112264, I/A 2 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-29
Empresa: RESTAURACIONES PANS & SEIS SL
Apoderado
- Hidalgo Funez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4941, L 3848, F 154, S 8, H MA111214, I/A 2 (09/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-29
Empresa: RESTAURACIONES HIDALGO PINO SL
Apoderado
- Hidalgo Funez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4817, L 3725, F 189, S 8, H MA107087, I/A 2 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-29
Información de HIDALGO FUNEZ ANTONIO
Mostramos los datos de HIDALGO FUNEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HIDALGO FUNEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos