HIDALGO DEL ARROYO BERTA
Informe ejecutivo de HIDALGO DEL ARROYO BERTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HIDALGO DEL ARROYO BERTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA BRUJULA OCIO Y CULTURA SL | Administrador Solidario | 13/02/2023 |
VINCULACIONES DE HIDALGO DEL ARROYO BERTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HIDALGO DEL ARROYO BERTA
Empresa: LA BRUJULA OCIO Y CULTURA SL
Administrador Solidario
- Hidalgo Del Arroyo Berta
- Viera Gonzalez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2313 , F 61, S 8, H GC 60742, I/A 1 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-35
Empresa: BM CUALIDADES2009 SL
Administrador Mancomunado
- Hidalgo Del Arroyo Berta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1938 , F 24, S 8, H GC 42348, I/A 4 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-35
Empresa: BM CUALIDADES2009 SL
Administrador Mancomunado
- Hidalgo Del Arroyo Berta
- Travieso Romano Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1938 , F 24, S 8, H GC 42348, I/A 3 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-128-35
Información de HIDALGO DEL ARROYO BERTA
Mostramos los datos de HIDALGO DEL ARROYO BERTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HIDALGO DEL ARROYO BERTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos