HIDALGO ARMITAGE MARCO ANTONIO
Informe ejecutivo de HIDALGO ARMITAGE MARCO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HIDALGO ARMITAGE MARCO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOL Y GOLF SA | Administrador Unico | 29/03/2012 | 21/01/2019 |
SOL Y GOLF SA | Liquidador | 21/01/2019 | 21/01/2019 |
VINCULACIONES DE HIDALGO ARMITAGE MARCO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HIDALGO ARMITAGE MARCO ANTONIO
Empresa: SOL Y GOLF SA
Liquidador
- Hidalgo Armitage Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1062, L 808, F 95, S 8, H MA 155, I/A 7 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-29
Empresa: SOL Y GOLF SA
Administrador Unico
- Hidalgo Armitage Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1062, L 808, F 95, S 8, H MA 155, I/A 7 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-29
Empresa: SOL Y GOLF SA
Administrador Unico
- Hidalgo Armitage Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1062, L 808, F 95, S 8, H MA 155, I/A 6 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-217-29
Empresa: SOL Y GOLF SA
Administrador Unico
- Hidalgo Armitage Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1062, L 808, F 95, S 8, H MA 155, I/A 5 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-74-29
Información de HIDALGO ARMITAGE MARCO ANTONIO
Mostramos los datos de HIDALGO ARMITAGE MARCO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HIDALGO ARMITAGE MARCO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos