HEYTENS STEVEN-ACHIEL-ALICE
Informe ejecutivo de HEYTENS STEVEN-ACHIEL-ALICE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HEYTENS STEVEN-ACHIEL-ALICE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMAT INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 22/05/2015 | 24/11/2022 |
PROMAT IBERICA SA | Presidente | 20/07/2016 | 21/11/2022 |
PROMAT IBERICA SA | Consejero Delegado | 20/07/2016 | 21/11/2022 |
PROMAT IBERICA SA | Consejero | 23/02/2015 | 21/11/2022 |
PROMAT IBERICA SA | Consejero | 08/07/2014 | 23/02/2015 |
VINCULACIONES DE HEYTENS STEVEN-ACHIEL-ALICE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HEYTENS STEVEN-ACHIEL-ALICE
Empresa: PROMAT INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Heytens Steven-achiel-alice
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19843 , F 213, S 8, H M 349548, I/A 20 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-28
Empresa: PROMAT IBERICA SA
Consejero Delegado
- Heytens Steven-achiel-alice
Consejero
- Heytens Steven-achiel-alice
Presidente
- Heytens Steven-achiel-alice
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30045 , F 221, S 8, H M 62752, I/A 80 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Empresa: PROMAT IBERICA SA
Consejero Delegado
- Heytens Steven-achiel-alice
Consejero
- Heytens Steven-achiel-alice
Presidente
- Heytens Steven-achiel-alice
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30045 , F 217, S 8, H M 62752, I/A 77 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-28
Empresa: PROMAT INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Heytens Steven-achiel-alice
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19843 , F 213, S 8, H M 349548, I/A 19 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-28
Empresa: PROMAT INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Heytens Steven-achiel-alice
- Patrick Bernard J. Velge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19843 , F 212, S 8, H M 349548, I/A 16 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-28
Empresa: PROMAT IBERICA SA
Consejero Delegado
- Heytens Steven-achiel-alice
Consejero
Presidente
- Heytens Steven-achiel-alice
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30045 , F 217, S 8, H M 62752, I/A 74 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-28
Empresa: PROMAT INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Heytens Steven-achiel-alice
- Vanden Abeele Nicolas Charles Agnes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19843 , F 211, S 8, H M 349548, I/A 14 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-28
Empresa: PROMAT IBERICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Heytens Steven-achiel-alice
- Martinez Serrano Jose Manuel
- Vanden Abeele Nicolas Charles Agnes
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30045 , F 213, S 8, H M 62752, I/A 71 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-28
Empresa: PROMAT IBERICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Heytens Steven-achiel-alice
- Martinez Serrano Jose Manuel
- Van Oyen Paul
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30045 , F 213, S 8, H M 62752, I/A 71 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-28
Empresa: PROMAT IBERICA SA
Consejero
- Heytens Steven-achiel-alice
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30045 , F 213, S 8, H M 62752, I/A 70 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-28
Información de HEYTENS STEVEN-ACHIEL-ALICE
Mostramos los datos de HEYTENS STEVEN-ACHIEL-ALICE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HEYTENS STEVEN-ACHIEL-ALICE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos