HEYNEMANN MARTINA
Informe ejecutivo de HEYNEMANN MARTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HEYNEMANN MARTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YOURVIVA REALTY SL | Socio Unico | 21/12/2023 | |
YOURVIVA REALTY SL | Administrador Unico | 21/12/2023 | |
SACHE PROPERTIES SL | Administrador Unico | 07/02/2014 |
VINCULACIONES DE HEYNEMANN MARTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HEYNEMANN MARTINA
Empresa: YOUR VIVA SL
Liquidador
- Heynemann Martina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA148205, I/A 2 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-29
Empresa: YOUR VIVA SL
Administrador Unico
- Heynemann Martina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA148205, I/A 2 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-29
Empresa: YOURVIVA REALTY SL
Administrador Unico
- Heynemann Martina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6435, L 5343, F 100, S 8, H MA178550, I/A 1 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-29
Empresa: YOURVIVA REALTY SL
Socio Único
- Heynemann Martina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6435, L 5343, F 100, S 8, H MA178550, I/A 1 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-29
Empresa: YOUR VIVA SL
Administrador Unico
- Heynemann Martina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5790, L 4697, F 87, S 8, H MA148205, I/A 1 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-29
Empresa: YOUR VIVA SL
Socio Único
- Heynemann Martina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5790, L 4697, F 87, S 8, H MA148205, I/A 1 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-29
Empresa: SACHE PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Heynemann Martina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5231, L 4138, F 72, S 8, H MA121525, I/A 1 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-29
Empresa: SIMPLY SPAIN CONSULTING SL
Socio Único
- Heynemann Martina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4569, L 3478, F 87, S 8, H MA 99027, I/A 5 (02/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-175-29
Información de HEYNEMANN MARTINA
Mostramos los datos de HEYNEMANN MARTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HEYNEMANN MARTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos