HEYDER PELAEZ ERIC VICENTE
Informe ejecutivo de HEYDER PELAEZ ERIC VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 14
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HEYDER PELAEZ ERIC VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL ZUJAR SL | Apoderado | 02/04/2024 | |
GLOBAL CERVETERI SL | Apoderado Solidario | 22/03/2022 | |
GLOBAL LAZIO SL | Apoderado Solidario | 21/03/2022 | |
GLOBAL GEMINA SL | Apoderado Solidario | 21/03/2022 | |
MASID LABASTIDA SL | Apoderado | 08/03/2022 | |
GLOBAL SURICATA SL | Apoderado | 04/03/2022 | |
MASID ENCUARTES 19 SL | Apoderado | 04/03/2022 | |
GLOBAL MUROALTO SL | Apoderado | 16/02/2022 | |
GLOBAL LA VEREDA SL | Apoderado | 15/02/2022 | |
GLOBAL MOIRAS SL | Apoderado Solidario | 15/02/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE HEYDER PELAEZ ERIC VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HEYDER PELAEZ ERIC VICENTE
Empresa: GLOBAL ZUJAR SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43464 , F 183, S 8, H M 767661, I/A 5 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-28
Empresa: GLOBAL CERVETERI SL
Apoderado Solidario
- Contreras Faba Maria Luisa
- Heyder Pelaez Eric Vicente
- Ibañez Fuertes Javier
- Lopez Bravo Pardillo Pablo
- Pinardo Moya Benito Manuel
- Quesada Luengo Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43112 , F 91, S 8, H M 761836, I/A 6 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-28
Empresa: GLOBAL GEMINA SL
Apoderado Solidario
- Contreras Faba Maria Luisa
- Heyder Pelaez Eric Vicente
- Ibañez Fuertes Javier
- Lopez Bravo Pardillo Pablo
- Pinardo Moya Benito Manuel
- Quesada Luengo Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43084 , F 126, S 8, H M 761396, I/A 6 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-28
Empresa: GLOBAL LAZIO SL
Apoderado Solidario
- Contreras Faba Maria Luisa
- Heyder Pelaez Eric Vicente
- Ibañez Fuertes Javier
- Lopez Bravo Pardillo Pablo
- Pinardo Moya Benito Manuel
- Quesada Luengo Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43112 , F 101, S 8, H M 761837, I/A 6 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-28
Empresa: GLOBAL HIPALO SL
Apoderado
- Contreras Faba Maria Luisa
- Heyder Pelaez Eric Vicente
- Ibañez Fuertes Javier
- Lopez Bravo Pardillo Pablo
- Pinardo Moya Benito Manuel
- Quesada Luengo Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43084 , F 109, S 8, H M 761394, I/A 5 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-28
Empresa: GLOBAL VILLAMIZAR SL
Apoderado
- Contreras Faba Maria Luisa
- Heyder Pelaez Eric Vicente
- Ibañez Fuertes Javier
- Lopez Bravo Pardillo Pablo
- Pinardo Moya Benito Manuel
- Quesada Luengo Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43010 , F 28, S 8, H M 760193, I/A 5 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-28
Empresa: GLOBAL SURICATA SL
Apoderado
- Contreras Faba Maria Luisa
- Heyder Pelaez Eric Vicente
- Ibañez Fuertes Javier
- Lopez Bravo Pardillo Pablo
- Pinardo Moya Benito Manuel
- Quesada Luengo Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43010 , F 5, S 8, H M 760191, I/A 6 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-28
Empresa: GLOBAL MUROALTO SL
Apoderado
- Contreras Faba Maria Luisa
- Heyder Pelaez Eric Vicente
- Ibañez Fuertes Javier
- Lopez Bravo Pardillo Pablo
- Pinardo Moya Benito Manuel
- Quesada Luengo Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42768 , F 128, S 8, H M 756328, I/A 6 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-28
Empresa: GLOBAL LA VEREDA SL
Apoderado
- Contreras Faba Maria Luisa
- Heyder Pelaez Eric Vicente
- Ibañez Fuertes Javier
- Lopez Bravo Pardillo Pablo
- Pinardo Moya Benito Manuel
- Quesada Luengo Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42275 , F 168, S 8, H M 748433, I/A 5 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-28
Empresa: GLOBAL MOIRAS SL
Apoderado Solidario
- Contreras Faba Maria Luisa
- Heyder Pelaez Eric Vicente
- Ibañez Fuertes Javier
- Lopez Bravo Pardillo Pablo
- Pinardo Moya Benito Manuel
- Quesada Luengo Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42736 , F 30, S 8, H M 755719, I/A 6 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-28
VER MAS ACTOS
Información de HEYDER PELAEZ ERIC VICENTE
Mostramos los datos de HEYDER PELAEZ ERIC VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HEYDER PELAEZ ERIC VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos