HEVIA FERNANDEZ MANUEL FRANCISCO
Informe ejecutivo de HEVIA FERNANDEZ MANUEL FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HEVIA FERNANDEZ MANUEL FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VINOSELECCION SA | Apoderado Solidario | 27/10/2021 | |
VINOSELECCION SA | Apoderado | 08/01/2021 | |
EDICIONES DE GASTRONOMIA SA | Apoderado | 04/01/2021 |
VINCULACIONES DE HEVIA FERNANDEZ MANUEL FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HEVIA FERNANDEZ MANUEL FRANCISCO
Empresa: VINOSELECCION SA
Apoderado Solidario
- Hevia Fernandez Manuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31655 , F 142, S 8, H M 167677, I/A 66 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-28
Empresa: VINOSELECCION SA
Apoderado
- Hevia Fernandez Manuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31655 , F 140, S 8, H M 167677, I/A 62 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-28
Empresa: EDICIONES DE GASTRONOMIA SA
Apoderado
- Hevia Fernandez Manuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8166 , F 21, S 8, H M 131773, I/A 18 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-28
Información de HEVIA FERNANDEZ MANUEL FRANCISCO
Mostramos los datos de HEVIA FERNANDEZ MANUEL FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HEVIA FERNANDEZ MANUEL FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos