HEVIA ACERA AUDAZ
Informe ejecutivo de HEVIA ACERA AUDAZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HEVIA ACERA AUDAZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEPORTE IMAGEN Y SALUD SL | Socio Unico | 25/10/2013 | |
DEPORTE IMAGEN Y SALUD SL | Apoderado | 23/12/2009 |
VINCULACIONES DE HEVIA ACERA AUDAZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HEVIA ACERA AUDAZ
Empresa: DEPORTE IMAGEN Y SALUD SL
Administrador Unico
- Hevia Acera Audaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11384 , F 83, S 8, H M 178852, I/A 10 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-28
Empresa: DEPORTE IMAGEN Y SALUD SL
Administrador Unico
- Hevia Acera Audaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11384 , F 83, S 8, H M 178852, I/A 9 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-28
Empresa: DEPORTE IMAGEN Y SALUD SL
Nuevo Socio Único
- Hevia Acera Audaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11384 , F 83, S 8, H M 178852, I/A 9 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-28
Empresa: DEPORTE IMAGEN Y SALUD SL
Apoderado
- Hevia Acera Audaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11384 , F 81, S 8, H M 178852, I/A 8 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-3-28
Información de HEVIA ACERA AUDAZ
Mostramos los datos de HEVIA ACERA AUDAZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HEVIA ACERA AUDAZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos