HERVILLA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de HERVILLA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERVILLA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTES MILO MULTISERVICIOS SL | Socio Unico | 29/04/2021 | 11/01/2024 |
MONTES MILO MULTISERVICIOS SL | Administrador Unico | 29/04/2021 | 11/01/2024 |
MONTES MILO MULTISERVICIOS SL | Administrador Solidario | 06/02/2020 | 29/04/2021 |
VINCULACIONES DE HERVILLA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERVILLA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
Empresa: MONTES MILO MULTISERVICIOS SL
Administrador Unico
- Hervilla Rodriguez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 50, S 8, H AL 51900, I/A 4 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-04
Empresa: MONTES MILO MULTISERVICIOS SL
Administrador Unico
- Hervilla Rodriguez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 50, S 8, H AL 51900, I/A 3 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-04
Empresa: MONTES MILO MULTISERVICIOS SL
Administrador Solidario
- De La Hoz Muñoz Francisca
- Hervilla Rodriguez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 50, S 8, H AL 51900, I/A 3 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-04
Empresa: MONTES MILO MULTISERVICIOS SL
Socio Único
- Hervilla Rodriguez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 50, S 8, H AL 51900, I/A 3 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-04
Empresa: MONTES MILO MULTISERVICIOS SL
Administrador Solidario
- De La Hoz Muñoz Francisca
- Hervilla Rodriguez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2060 , F 48, S 8, H AL 51900, I/A 1 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-04
Información de HERVILLA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de HERVILLA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERVILLA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos