HERVELLA SERRA ARTURO
Informe ejecutivo de HERVELLA SERRA ARTURO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERVELLA SERRA ARTURO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALUD Y REVISIONES PREVENTIVAS SL | Administrador Unico | 21/12/2023 |
VINCULACIONES DE HERVELLA SERRA ARTURO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERVELLA SERRA ARTURO
Administrador Unico
- Hervella Serra Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45579 , F 117, S 8, H B 492507, I/A 3 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-08
Empresa: SALUD Y REVISIONES PREVENTIVAS SL
Administrador Unico
- Hervella Serra Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49064 , F 81, S 8, H B 606290, I/A 1 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-08
Administrador Unico
- Hervella Serra Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45579 , F 116, S 8, H B 492507, I/A 1 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-08
Información de HERVELLA SERRA ARTURO
Mostramos los datos de HERVELLA SERRA ARTURO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERVELLA SERRA ARTURO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos