HERVELLA ORDOÑEZ MARIA CONCEPCION RESURRECCION
Informe ejecutivo de HERVELLA ORDOÑEZ MARIA CONCEPCION RESURRECCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HERVELLA ORDOÑEZ MARIA CONCEPCION RESURRECCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSILIUM ABOGADAS AUDITORAS SL | Administrador Solidario | 19/11/2018 | |
HERVELLA RODRIGUEZ ABOGADOS SLP | Administrador Solidario | 20/01/2016 | |
CONSILIUM ABOGADAS AUDITORAS SL | Apoderado | 01/10/2013 |
VINCULACIONES DE HERVELLA ORDOÑEZ MARIA CONCEPCION RESURRECCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERVELLA ORDOÑEZ MARIA CONCEPCION RESURRECCION
Administrador Solidario
- Hervella Ordoñez Maria Concepcion Resurreccion
- Rodriguez Lopez Juan Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 474 , F 194, S 8, H P 7484, I/A 3 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-34
Empresa: CONSILIUM ABOGADAS AUDITORAS SL
Administrador Solidario
- Hervella Ordoñez Maria Concepcion Resurreccion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1419 , F 66, S 8, H VA 24870, I/A 3 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-47
Administrador Solidario
- Hervella Ordoñez Maria Concepcion Resurreccion
- Polanco Gil Maria Concepcion
- Rodriguez Lopez Juan Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 474 , F 192, S 8, H P 7484, I/A 1 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-34
Empresa: CONSILIUM ABOGADAS AUDITORAS SL
Apoderado
- Hervella Ordoñez Maria Concepcion Resurreccion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1419 , F 66, S 8, H VA 24870, I/A 2 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-47
Información de HERVELLA ORDOÑEZ MARIA CONCEPCION RESURRECCION
Mostramos los datos de HERVELLA ORDOÑEZ MARIA CONCEPCION RESURRECCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERVELLA ORDOÑEZ MARIA CONCEPCION RESURRECCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos