HERVE MARIE ALMERAS JEROME ROBERT
Informe ejecutivo de HERVE MARIE ALMERAS JEROME ROBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE HERVE MARIE ALMERAS JEROME ROBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GREEN ENERGY PLATFORM SL | Consejero | 30/08/2022 | |
HIDROELECTRICA DE XERTA SL | Apoderado Mancomunado | 10/02/2022 | |
GREEN ENERGY PLATFORM SL | Consejero | 25/03/2019 | 05/11/2020 |
RENEWABLE POWER INTERNATIONAL PROYECTOS ENERGETICOS SL | Apoderado Mancomunado | 03/08/2011 | 27/01/2015 |
RENEWABLE POWER INTERNATIONAL PROYECTOS ENERGETICOS SL | Presidente | 28/06/2011 | 27/07/2012 |
RENEWABLE POWER INTERNATIONAL PROYECTOS ENERGETICOS SL | Consejero | 28/06/2011 | 27/07/2012 |
HIDROELECTRICA DE XERTA SL | Administrador Mancomunado | 19/07/2012 |
VINCULACIONES DE HERVE MARIE ALMERAS JEROME ROBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERVE MARIE ALMERAS JEROME ROBERT
Empresa: GREEN ENERGY PLATFORM SL
Consejero
- Herve Marie Almeras Jerome Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38745 , F 7, S 8, H M 688846, I/A 9 (30/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-28
Empresa: HIDROELECTRICA DE XERTA SL
Apoderado Mancomunado
- Herve Marie Almeras Jerome Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29168 , F 123, S 8, H M 525118, I/A 15 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-28
Empresa: PLANTA FOTOVOLTAICA PIRAMIDES II SL
Consejero
- Herve Marie Almeras Jerome Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38745 , F 5, S 8, H M 688846, I/A 4 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-28
Empresa: PLANTA FOTOVOLTAICA PIRAMIDES II SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia De Juana Santiago
- Herve Marie Almeras Jerome Robert
- Jeauffroy Jerome
- Lozano Muñoz Jose Maria
- Pini Simone
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38745 , F 3, S 8, H M 688846, I/A 2 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-28
Consejero
- Herve Marie Almeras Jerome Robert
Presidente
- Herve Marie Almeras Jerome Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29730 , F 75, S 8, H M 422124, I/A 15 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-28
Empresa: HIDROELECTRICA DE XERTA SL
Administrador Mancomunado
- Herve Marie Almeras Jerome Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29168 , F 121, S 8, H M 525118, I/A 5 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-28
Empresa: GLOBWIND PROYECTOS SL
Apoderado Mancomunado
- Garcia De Juana Santiago
- Herve Marie Almeras Jerome Robert
- Lozano Muñoz Jose
- Palazon Quevedo Antonio Marino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3649, L 3649, F 94, S 8, H PO 50034, I/A 5 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-157-36
Empresa: GLOBWIND PROYECTOS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- De Matharel Renaud Bertrand Marie Joseph
- Garcia De Juana Santiago
- Herve Marie Almeras Jerome Robert
- Lozano Muñoz Jose
- Marichalar Vigier Pablo
Presidente
- Herve Marie Almeras Jerome Robert
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3649, L 3649, F 93, S 8, H PO 50034, I/A 3 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-131-36
Información de HERVE MARIE ALMERAS JEROME ROBERT
Mostramos los datos de HERVE MARIE ALMERAS JEROME ROBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERVE MARIE ALMERAS JEROME ROBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos