HERVAS SANCHEZ PABLO
Informe ejecutivo de HERVAS SANCHEZ PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HERVAS SANCHEZ PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPE SERVICIOS VETERINARIOS SLP | Administrador Unico | 07/06/2018 |
VINCULACIONES DE HERVAS SANCHEZ PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERVAS SANCHEZ PABLO
Empresa: SPE SERVICIOS VETERINARIOS SLP
Administrador Unico
- Hervas Sanchez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36813 , F 217, S 8, H M 659161, I/A 3 (07/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-28
Empresa: SPE SERVICIOS VETERINARIOS SLP
Administrador Mancomunado
- Herrero Paniagua Sergio
- Hervas Sanchez Pablo
- Ponz Lopez De Cervantes Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36813 , F 217, S 8, H M 659161, I/A 3 (07/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-28
Empresa: SPH SERVICIOS VETERINARIOS SL
Administrador Mancomunado
- Herrero Paniagua Sergio
- Hervas Sanchez Pablo
- Ponz Lopez De Cervantes Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36813 , F 215, S 8, H M 659161, I/A 2 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-28
Empresa: SPH SERVICIOS VETERINARIOS SL
Administrador Solidario
- Herrero Paniagua Sergio
- Hervas Sanchez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36813 , F 215, S 8, H M 659161, I/A 2 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-28
Empresa: SPH SERVICIOS VETERINARIOS SL
Administrador Solidario
- Herrero Paniagua Sergio
- Hervas Sanchez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36813 , F 210, S 8, H M 659161, I/A 1 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-28
Información de HERVAS SANCHEZ PABLO
Mostramos los datos de HERVAS SANCHEZ PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERVAS SANCHEZ PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos