HERVAS ARNAEZ CARLOS MIGUEL
Informe ejecutivo de HERVAS ARNAEZ CARLOS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERVAS ARNAEZ CARLOS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIEDRA-PART SL | Administrador Unico | 02/09/2014 | |
ARNAEZ MONTILA SL | Administrador Unico | 14/02/2014 |
VINCULACIONES DE HERVAS ARNAEZ CARLOS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERVAS ARNAEZ CARLOS MIGUEL
Empresa: TIEDRA-PART SL
Administrador Unico
- Hervas Arnaez Carlos Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24398 , F 139, S 8, H M 438833, I/A 4 (02/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-176-28
Empresa: ARNAEZ MONTILA SL
Administrador Unico
- Hervas Arnaez Carlos Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5984 , F 60, S 8, H M 97873, I/A 5 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-36-28
Administrador Mancomunado
- Hernandez Pardo Raul
- Hervas Arnaez Carlos Miguel
- Perez-cerda Silvestre Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 583 , F 67, S 8, H CU 690, I/A 584 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-210-16
Administrador Mancomunado
- Hernandez Pardo Raul
- Hervas Arnaez Carlos Miguel
- Perez-cerda Silvestre Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 513 , F 189, S 8, H CU 690, I/A 547 (30/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-70-16
Información de HERVAS ARNAEZ CARLOS MIGUEL
Mostramos los datos de HERVAS ARNAEZ CARLOS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERVAS ARNAEZ CARLOS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos