HERVAS ARMERO GRACIA MARIA
Informe ejecutivo de HERVAS ARMERO GRACIA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HERVAS ARMERO GRACIA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARMEVAS MEDIDA Y CONTROL ELECTRICO SL | Administrador Unico | 18/01/2024 | |
G. E. PROYECTOS DE MEDIDA Y CONTROL ELECTRICOS SL | Socio Unico | 06/09/2013 | |
G. E. P VASHER CONTROL Y MEDIDAS ELECTRICAS SL | Administrador Unico | 20/02/2013 | |
G. E. PROYECTOS DE MEDIDA Y CONTROL ELECTRICOS SL | Administrador Unico | 15/06/2009 |
VINCULACIONES DE HERVAS ARMERO GRACIA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERVAS ARMERO GRACIA MARIA
Administrador Unico
- Hervas Armero Gracia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11497, L 8775, F 81, S 8, H V 215483, I/A 1 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-46
Socio Único
- Hervas Armero Gracia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8599, L 5887, F 8, S 8, H V 118993, I/A 5 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-175-46
Administrador Unico
- Hervas Armero Gracia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8897, L 6183, F 51, S 8, H V 129364, I/A 2 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-46
Administrador Unico
- Hervas Armero Gracia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8599, L 5887, F 8, S 8, H V 118993, I/A 4 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-117-46
Administrador Solidario
- Hervas Armero Gracia Maria
- Simarro Martinez Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8599, L 5887, F 8, S 8, H V 118993, I/A 4 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-117-46
Información de HERVAS ARMERO GRACIA MARIA
Mostramos los datos de HERVAS ARMERO GRACIA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERVAS ARMERO GRACIA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos