HERREROS ZAYAS MARIA NURIA
Informe ejecutivo de HERREROS ZAYAS MARIA NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HERREROS ZAYAS MARIA NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLOS COMERCIALES TUDELA SL | Administrador Unico | 10/01/2024 | |
ND CONSULTING & FINANCE SL | Administrador Unico | 07/04/2022 | |
ETIQUETAS Y ENVASES FLEXIBLES SL | Socio Unico | 17/07/2019 | |
ETIQUETAS Y ENVASES FLEXIBLES SL | Administrador Unico | 17/07/2019 | |
VERSATEC IBERIA GESTION SL | Socio Unico | 19/02/2019 | |
VERSATEC IBERIA GESTION SL | Administrador Unico | 19/02/2019 |
VINCULACIONES DE HERREROS ZAYAS MARIA NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERREROS ZAYAS MARIA NURIA
Empresa: DESARROLLOS COMERCIALES TUDELA SL
Administrador Unico
- Herreros Zayas Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1789 , F 35, S 8, H NA 35477, I/A 2 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-31
Empresa: ND CONSULTING & FINANCE SL
Administrador Unico
- Herreros Zayas Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43390 , F 24, S 8, H M 766421, I/A 1 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-28
Empresa: ETIQUETAS Y ENVASES FLEXIBLES SL
Administrador Unico
- Herreros Zayas Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39440 , F 160, S 8, H M 700231, I/A 1 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-28
Empresa: ETIQUETAS Y ENVASES FLEXIBLES SL
Socio Único
- Herreros Zayas Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39440 , F 160, S 8, H M 700231, I/A 1 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-28
Empresa: VERSATEC IBERIA GESTION SL
Administrador Unico
- Herreros Zayas Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37402 , F 2, S 8, H M 666797, I/A 2 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-28
Empresa: VERSATEC IBERIA GESTION SL
Nuevo Socio Único
- Herreros Zayas Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37402 , F 2, S 8, H M 666797, I/A 2 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-28
Información de HERREROS ZAYAS MARIA NURIA
Mostramos los datos de HERREROS ZAYAS MARIA NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERREROS ZAYAS MARIA NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos