HERRERO ZARZOSO MANUEL
Informe ejecutivo de HERRERO ZARZOSO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE HERRERO ZARZOSO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEGOR-HABITAT 2000 SL | Socio Unico | 09/01/2014 | |
COBEMAHOGAR SL | Administrador Solidario | 07/04/2010 |
VINCULACIONES DE HERRERO ZARZOSO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERO ZARZOSO MANUEL
Empresa: ESPACIOS HABITABLES 2020 SL
Administrador Solidario
- Herrero Zarzoso Manuel
- Ors Lozano Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1164, L 728, F 190, S 8, H CS 20603, I/A 6 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-12
Empresa: INMODS OBRAS SL
Socio Único
- Herrero Zarzoso Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1689, L 1250, F 101, S 8, H CS 38225, I/A 1 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-12
Empresa: HUERTA VENTAS SL
Administrador Unico
- Herrero Zarzoso Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1152, L 716, F 119, S 8, H CS 20211, I/A 4 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-12
Empresa: ALTURA GESTION21 SL
Administrador Unico
- Herrero Zarzoso Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1513, L 1075, F 59, S 8, H CS 31278, I/A 4 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-12
Empresa: HUERTA VENTAS SL
Administrador Unico
- Herrero Zarzoso Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1152, L 716, F 119, S 8, H CS 20211, I/A 3 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-10-12
Empresa: ALTURA GESTION21 SL
Administrador Unico
- Herrero Zarzoso Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1513, L 1075, F 58, S 8, H CS 31278, I/A 3 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-12
Empresa: ALTURA GESTION21 SL
Socio Único
- Herrero Zarzoso Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1513, L 1075, F 58, S 8, H CS 31278, I/A 3 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-12
Empresa: TERRAMAR MEDITERRANEA SL
Administrador Solidario
- Herrero Zarzoso Manuel
- Ors Lozano Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1247, L 810, F 59, S 8, H CS 23091, I/A 5 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-36-12
Administrador Solidario
- Herrero Zarzoso Manuel
- Ors Lozano Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1190, L 753, F 135, S 8, H CS 21336, I/A 7 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-213-12
Empresa: ALTURA GESTION21 SL
Administrador Solidario
- Herrero Zarzoso Manuel
- Ors Lozano Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1513, L 1075, F 58, S 8, H CS 31278, I/A 2 (23/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-12
VER MAS ACTOS
Información de HERRERO ZARZOSO MANUEL
Mostramos los datos de HERRERO ZARZOSO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERO ZARZOSO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos