HERRERO SANTOS TEODOMIRO
Informe ejecutivo de HERRERO SANTOS TEODOMIRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HERRERO SANTOS TEODOMIRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA JUAN URRUTIA EPSV DE EMPLEO | Scrt.J.Dir. | 28/09/2021 | |
CAJA JUAN URRUTIA EPSV | Miem.J.Dir. | 29/09/2017 | |
CAJA JUAN URRUTIA EPSV | Scrt.J.Dir. | 29/09/2017 |
VINCULACIONES DE HERRERO SANTOS TEODOMIRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERO SANTOS TEODOMIRO
Empresa: CAJA JUAN URRUTIA EPSV DE EMPLEO
Miem.J.Dir.
Scrt.J.Dir.
- Herrero Santos Teodomiro
Vicepresidente Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5669 , F 164, S 8, H BI 9,DP , I/ 74 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-194-48
Empresa: CAJA JUAN URRUTIA EPSV DE EMPLEO
Miem.J.Dir.
Scrt.J.Dir.
- Herrero Santos Teodomiro
Vicepresidente Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5669 , F 164, S 8, H BI 9,DP , I/ 74 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-194-48
Empresa: CAJA JUAN URRUTIA EPSV
Miem.J.Dir.
Scrt.J.Dir.
- Herrero Santos Teodomiro
Vicepresidente Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5669 , F 161, S 8, H BI 9,DP , I/ 68 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-48
Empresa: CAJA JUAN URRUTIA EPSV
Miem.J.Dir.
Scrt.J.Dir.
- Herrero Santos Teodomiro
Vicepresidente Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5669 , F 161, S 8, H BI 9,DP , I/ 68 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-48
Empresa: CAJA JUAN URRUTIA EPSV
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3934 , F 196, S 8, H BI 9,DP , I/ 63 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-48
Empresa: CAJA JUAN URRUTIA EPSV
Miem.J.Dir.
Pres.J.Dir.
Scrt.J.Dir.
- Herrero Santos Teodomiro
Vicepresidente Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3934 , F 56, S 8, H BI 9,DP , I/ 60 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-48
Empresa: CAJA JUAN URRUTIA EPSV
Miem.J.Dir.
- Aguirre Garabieta Jose Luis
- Aguirregoicoa Echevarria Maria Libia
- Calvo Moralejo Gonzalo
- Garcia Alvarez Luis
- Herrero Santos Teodomiro
- Maroto Yurrebaso Maria Elena
- Martinez Elps Vicente
- Martinez Elps Vicente
- Montamarta Mojarro Gonzalo
- Murga Tome Alvaro
- Nogueira Losada Nemesio
- Orbe Bengoechea Jesus Maria
- Prieto Martin Agustin
- Real De Asua Arteche Ignacio
- Sanchez Puertas Julian
- Ugarriza Capdevilla Armando Jose
Pres.J.Dir.
Scrt.J.Dir.
- Herrero Santos Teodomiro
Vicepresidente Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3934 , F 56, S 8, H BI 9,DP , I/ 60 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-48
Empresa: CAJA JUAN URRUTIA EPSV
Scrt.J.Dir.
- Herrero Santos Teodomiro
Vicepresidente Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3934 , F 43, S 8, H BI 9,DP , I/ 57 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-48
Empresa: CAJA JUAN URRUTIA EPSV
Apoderado
- Herrero Santos Teodomiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3934 , F 42, S 8, H BI 9,DP , I/ 55 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-48
Empresa: CAJA JUAN URRUTIA EPSV
Miem.J.Dir.
- Garcia Alvarez Luis
- Herrero Santos Teodomiro
- Martinez Elps Vicente
- Sanchez Puertas Julian
Scrt.J.Dir.
- Herrero Santos Teodomiro
Vicepresidente Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3934 , F 41, S 8, H BI 9,DP , I/ 52 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-48
Información de HERRERO SANTOS TEODOMIRO
Mostramos los datos de HERRERO SANTOS TEODOMIRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERO SANTOS TEODOMIRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos