HERRERO SANCHEZ JOSE MARIA
Informe ejecutivo de HERRERO SANCHEZ JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE HERRERO SANCHEZ JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL DOMINION ACCESS SA | Apoderado | 15/10/2020 | |
DOMINION INDUSTRY & INFRASTRUCTURES SL | Apoderado Solidario | 17/07/2020 | |
ASTRA GLOBAL SL | Socio Unico | 19/06/2017 | |
ASTRA GLOBAL SL | Administrador Unico | 19/06/2017 | |
DOMINION I & I APPLIED ENGINEERING SL | Apoderado | 10/02/2014 | |
INSTALL TELECOM SA | Apoderado Mancomunado | 13/04/2011 | |
INSTALL TELECOM SA | Apoderado | 26/05/2010 | |
ASTRA & HERRERO SL | Socio Unico | 25/01/2010 | |
ASTRA & HERRERO SL | Administrador Unico | 25/01/2010 |
VINCULACIONES DE HERRERO SANCHEZ JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERO SANCHEZ JOSE MARIA
Empresa: GLOBAL DOMINION ACCESS SA
Apoderado
- Herrero Sanchez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5609 , F 165, S 8, H BI 25418, I/A 107 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-48
Apoderado Solidario
- Herrero Sanchez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46470 , F 100, S 8, H B 482850, I/A 44 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-08
Empresa: DOMINION NETWORKS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Herrero Sanchez Jose Maria
- Lopez Piñeiro Jose Beny
Apoderado Solidario
Apoderado
- Barroeta Zuluaga Javier
- Gomez Mayor Maria Del Carmen
- Herrero Sanchez Jose Maria
- Palacios Arregui Alfonso J
- Perez Gonzalez Cristina
- Tobillas Angulo Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26104 , F 219, S 8, H M 470538, I/A 31 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-28
Empresa: DOMINION NETWORKS SL
Apoderado Mancomunado
- Herrero Sanchez Jose Maria
- Lopez Piñeiro Jose Beny
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26104 , F 217, S 8, H M 470538, I/A 26 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-194-28
Empresa: DOMINION NETWORKS SL
Apoderado Mancomunado
- Gomez Mayor Carmen
- Herrero Sanchez Jose Maria
- Perez Gonzalez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26104 , F 217, S 8, H M 470538, I/A 26 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-194-28
Empresa: ASTRA GLOBAL SL
Administrador Unico
- Herrero Sanchez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5631, L 4538, F 158, S 8, H MA140218, I/A 1 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-29
Empresa: ASTRA GLOBAL SL
Socio Único
- Herrero Sanchez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5631, L 4538, F 158, S 8, H MA140218, I/A 1 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-29
Empresa: COLLECTIVEWORK SL
Administrador Solidario
- Herrero Sanchez Jose Maria
- Sanso Canosa Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5475, L 4382, F 220, S 8, H MA131995, I/A 3 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-29
Empresa: DOMINION INSTALACIONES Y MONTAJES SA
Apoderado
- Herrero Sanchez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5252 , F 208, S 8, H BI 3990,A , I/ 111 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-48
Empresa: COLLECTIVEWORK SL
Administrador Solidario
- Herrero Sanchez Jose Maria
- Sanso Canosa Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 996 , F 51, S 8, H GR 20266, I/A 3 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-18
VER MAS ACTOS
Información de HERRERO SANCHEZ JOSE MARIA
Mostramos los datos de HERRERO SANCHEZ JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERO SANCHEZ JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos