HERRERO RODRIGUEZ JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de HERRERO RODRIGUEZ JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERRERO RODRIGUEZ JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LANZAROTE AUTOMOCION SL | Consejero Delegado Solidario | 29/05/2014 | |
LANZAROTE AUTOMOCION SL | Presidente | 29/05/2014 | |
LANZAROTE AUTOMOCION SL | Consejero | 29/05/2014 | |
HERRELAN SL | Apoderado | 25/02/2014 |
VINCULACIONES DE HERRERO RODRIGUEZ JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERO RODRIGUEZ JUAN ANTONIO
Empresa: HURACAN SIROCO SL
Liquidador Mancomunado
- Gallego Soria Juan Pedro
- Herrero Rodriguez Jose Javier
- Herrero Rodriguez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485, L 249, F 62, S 8, H AB 6073, I/A 2 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-02
Empresa: HURACAN SIROCO SL
Administrador Mancomunado
- Gallego Soria Juan Pedro
- Herrero Rodriguez Jose Javier
- Herrero Rodriguez Juan Antonio
Liquidador Mancomunado
- Gallego Soria Juan Pedro
- Herrero Rodriguez Jose Javier
- Herrero Rodriguez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485, L 249, F 62, S 8, H AB 6073, I/A 2 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-02
Empresa: LANZAROTE AUTOMOCION SL
Apoderado Mancomunado
- Hernandez Gonzalez Emilio
- Herrero Rodriguez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 200, S 8, H IL 10892, I/A 4 (12/11/2014)
CVE: BORME-A-2015-109-35
Empresa: LANZAROTE AUTOMOCION SL
Consejero Delegado Solidario
- Herrero Rodriguez Juan Antonio
- Herrero Rodriguez Luis Emilio
Consejero
- Hernandez Gonzalez Emilio
- Herrero Rodriguez Angela Cristina
- Herrero Rodriguez Felipe Sergio
- Herrero Rodriguez Juan Antonio
- Herrero Rodriguez Luis Emilio
Presidente
- Herrero Rodriguez Juan Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 199, S 8, H IL 10892, I/A 2 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-35
Empresa: HERRELAN SL
Apoderado
- Herrero Rodriguez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 330 , F 52, S 8, H IL 1525, I/A 14 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-35
Empresa: HERRELAN SL
Secretario
- Herrero Rodriguez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 330 , F 52, S 8, H IL 1525, I/A 13 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-35
Empresa: LANZAROTE AUTOMOCION SL
Apoderado Mancomunado
- Hernandez Gonzalez Emilio
- Herrero Rodriguez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 98, S 8, H GC 43302, I/A 4 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-221-35
Información de HERRERO RODRIGUEZ JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de HERRERO RODRIGUEZ JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERO RODRIGUEZ JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos