HERRERO RAMIREZ ANA
Informe ejecutivo de HERRERO RAMIREZ ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 37
Empresas inactivas: 37
CARGOS DE HERRERO RAMIREZ ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIGUE Y NO PARES AIE | Apoderado Solidario | 03/08/2023 | |
ON CINEMA 2017 SL | Apoderado Solidario | 01/08/2023 | |
ZETA FICCION TV 2024 SL | Apoderado Solidario | 31/03/2023 | |
CODIGO SUR PRODUCCIONES SL | Apoderado Solidario | 22/03/2023 | |
GARCIA LA SERIE SL | Apoderado Solidario | 17/03/2023 | |
ZETA FICCION TV 2023 SL | Apoderado Solidario | 13/03/2023 | |
PUERTA DE LUZ LA SERIE SL | Apoderado Solidario | 13/03/2023 |
VINCULACIONES DE HERRERO RAMIREZ ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERO RAMIREZ ANA
Empresa: DIAS MEJORES LA SERIE SL
Apoderado Solidario
- Herrero Ramirez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 766387, I/A 6 (16/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-183-28
Empresa: TITAN ATERRIZA SL
Apoderado Solidario
- Herrero Ramirez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 705669, I/A 8 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-28
Empresa: ON CINEMA 2022 AIE
Apoderado Solidario
- Herrero Ramirez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 581704, I/A 8 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-08
Empresa: PUMUKY FILMS AIE
Apoderado Solidario
- Herrero Ramirez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 565728, I/A 18 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-08
Empresa: ZETA CINEMA SL
Apoderado Solidario
- Herrero Ramirez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 303304, I/A 32 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-08
Empresa: ZETA AUDIOVISUAL SA
Apoderado Solidario
- Herrero Ramirez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 14663, I/A 58 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-08
Empresa: FUIMOS CANCIONES SL
Apoderado
- Herrero Ramirez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 716366, I/A 7 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-28
Empresa: ZETA FICCION TV 2020 SL
Apoderado
- Herrero Ramirez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 705186, I/A 8 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-28
Empresa: GOL DE SEÑOR AIE
Apoderado Solidario
- Herrero Ramirez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE122570, I/A 7 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-41
Empresa: CORTESANA LA SERIE SL
Apoderado Solidario
- Herrero Ramirez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 807654, I/A 6 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-28
VER MAS ACTOS
Información de HERRERO RAMIREZ ANA
Mostramos los datos de HERRERO RAMIREZ ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERO RAMIREZ ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos