HERRERO POU JAVIER
Informe ejecutivo de HERRERO POU JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERRERO POU JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PERALAND DEVELOPMENTS SL | Apoderado Solidario | 18/10/2018 | |
TORRELAND DEVELOPMENTS SL | Apoderado Solidario | 14/08/2018 | |
CHAPALAND DEVELOPMENTS SL | Apoderado | 08/08/2018 | |
MEDILAND DEVELOPMENTS SL | Apoderado | 08/08/2018 |
VINCULACIONES DE HERRERO POU JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERO POU JAVIER
Empresa: TORREJOLAND DEVELOPMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38987 , F 74, S 8, H M 647134, I/A 11 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-28
Empresa: COLMELAND DEVELOPMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35979 , F 116, S 8, H M 646476, I/A 11 (11/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-28
Empresa: COPODESE SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35979 , F 100, S 8, H M 646475, I/A 6 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-28
Empresa: TORRELAND DEVELOPMENTS SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36352 , F 23, S 8, H M 615941, I/A 15 (14/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-28
Empresa: COLMELAND DEVELOPMENTS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35979 , F 115, S 8, H M 646476, I/A 9 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-160-28
Empresa: MEDILAND DEVELOPMENTS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36352 , F 55, S 8, H M 616436, I/A 18 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-159-28
Empresa: CHAPALAND DEVELOPMENTS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36235 , F 84, S 8, H M 615940, I/A 17 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-28
Empresa: TORREJOLAND DEVELOPMENTS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36015 , F 9, S 8, H M 647134, I/A 9 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-28
Información de HERRERO POU JAVIER
Mostramos los datos de HERRERO POU JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERO POU JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos