HERRERO MARTIN MARIA-CRUZ-OFELIA
Informe ejecutivo de HERRERO MARTIN MARIA-CRUZ-OFELIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE HERRERO MARTIN MARIA-CRUZ-OFELIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WEAREBRANDS 202 TEAM SL | Socio Unico | 12/08/2020 |
VINCULACIONES DE HERRERO MARTIN MARIA-CRUZ-OFELIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERO MARTIN MARIA-CRUZ-OFELIA
Empresa: WEAREBRANDS 202 TEAM SL
Socio Único
- Herrero Martin Maria-cruz-ofelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4312 , F 72, S 8, H A 170776, I/A 1 (12/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-03
Empresa: THE MTNG GLOBAL EXPERIENCE SL
Apoderado
- Herrero Martin Maria-cruz-ofelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4145 , F 178, S 8, H A 93357, I/A 24 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-03
Empresa: MTNG EUROPE EXPERIENCE SL
Apoderado
- Herrero Martin Maria-cruz-ofelia
- Herrero Martin Maria-cruz-ofelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4246 , F 63, S 8, H A 34730, I/A 29 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-03
Empresa: SWEET PRICEWAY SL
Administrador Unico
- Herrero Martin Maria-cruz-ofelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3740 , F 93, S 8, H A 137974, I/A 3 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-03
Empresa: MTNG EUROPE EXPERIENCE SL
Apoderado
- Herrero Martin Maria-cruz-ofelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3472 , F 134, S 8, H A 34730, I/A 27 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-166-03
Empresa: MTNG EUROPE EXPERIENCE SL
Apoderado
- Herrero Martin Maria-cruz-ofelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3472 , F 134, S 8, H A 34730, I/A 26 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-03
Empresa: THE MTNG GLOBAL EXPERIENCE SL
Apoderado Mancomunado
- Belda Canto Francisco
- Gonzalez Marques Jose Ramon
- Herrero Martin Maria-cruz-ofelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4145 , F 177, S 8, H A 93357, I/A 22 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-03
Empresa: FOREVER RETAIL SL
Apoderado
- Herrero Martin Maria-cruz-ofelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2692 , F 215, S 8, H A 78784, I/A 20 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-03
Empresa: THE MTNG GLOBAL EXPERIENCE SL
Apoderado
- Herrero Martin Maria-cruz-ofelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3611 , F 35, S 8, H A 93357, I/A 20 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-03
Empresa: FOREVER RETAIL SL
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Marques Jose Ramon
- Herrero Martin Maria-cruz-ofelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2692 , F 215, S 8, H A 78784, I/A 19 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-03
VER MAS ACTOS
Información de HERRERO MARTIN MARIA-CRUZ-OFELIA
Mostramos los datos de HERRERO MARTIN MARIA-CRUZ-OFELIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERO MARTIN MARIA-CRUZ-OFELIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos