HERRERO LUNA ALBERTO
Informe ejecutivo de HERRERO LUNA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERRERO LUNA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
G. A. Z. C. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES SL | Apoderado Solidario | 31/07/2014 | |
GRUPO AERONAUTICO ZONA CENTRO SA | Apoderado | 03/05/2010 |
VINCULACIONES DE HERRERO LUNA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERO LUNA ALBERTO
Apoderado Solidario
- Herrero Luna Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22111 , F 121, S 8, H M 394451, I/A 5 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-28
Administrador Solidario
- Herrero Luna Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22111 , F 121, S 8, H M 394451, I/A 4 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-28
Empresa: PLATAFORMA LOGISTICA PLAER SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Herrero Luna Alberto
- Huerta De Mora Jesus
- Maroto Lopez Candido
- San Jose Villa David
Consejero
- Herrero Luna Alberto
- Huerta De Mora Jesus
- Maroto Lopez Candido
- San Jose Villa David
Presidente
Secretario
- Herrero Luna Alberto
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20646 , F 125, S 8, H M 365612, I/A 2 (02/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-28
Empresa: GRUPO AERONAUTICO ZONA CENTRO SA
Apoderado
- Herrero Luna Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19427 , F 218, S 8, H M 226689, I/A 10 (03/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-90-28
Empresa: GRUPO AERONAUTICO ZONA CENTRO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Herrero Luna Alberto
- Huerta De Mora Jesus
- Maroto Lopez Candido
- San Jose Villa David
Consejero
- Herrero Luna Alberto
- Huerta De Mora Jesus
- Maroto Lopez Candido
- San Jose Villa David
Presidente
Secretario
- Herrero Luna Alberto
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19427 , F 216, S 8, H M 226689, I/A 9 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-28
Información de HERRERO LUNA ALBERTO
Mostramos los datos de HERRERO LUNA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERO LUNA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos