HERRERO HUERTA PABLO
Informe ejecutivo de HERRERO HUERTA PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HERRERO HUERTA PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado | 08/08/2024 | |
ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE SA | Apoderado | 09/06/2021 | |
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado | 03/05/2021 | |
DOVALUE SPAIN SERVICING SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/02/2019 |
VINCULACIONES DE HERRERO HUERTA PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERO HUERTA PABLO
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado
- Aragon Figueras Silvia
- Banderas Madroñal Miguel Benjamin
- Bañuls Mejia Monica
- Blazquez Arjona Nuria
- Castro Bujan Ana
- Crespo Pallol Barbara
- Dominguez Perdomo Raquel
- Fernandez Lopez Jose Cristobal
- Ferrin Paramio Maria
- Garbayo Ellauri Isidro
- Garcia Dominguez Constantino Antonio
- Gomar Talavera Monica
- Gomez Vizcaino Javier
- Herrero Huerta Pablo
- Lopez Biedma Paula
- Mariscal Muñoa Itziar
- Medina Machin Luis David
- Mendez Albarran Alberto Jesus
- Pajares Domenech Raquel
- Paolini Zambrano Linda Carolina
- Sanchez Coullaut David
- Santos Fuster Margarita
- Timermans Gonzalez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 1960, I/A 5199 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-39
Empresa: ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE SA
Apoderado
- Garcia Barrios Patricia
- Herrero Huerta Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36352 , F 150, S 8, H M 88978, I/A 255 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-28
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado
- Garcia Barrios Patricia
- Herrero Huerta Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1242 , F 80, S 8, H S 1960, I/A 4258 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-39
Empresa: ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Herrero Huerta Pablo
- Pereda Malo Nieves
- Sanchez Vazquez Jose Aitor
- Unquera Mielgo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37623 , F 197, S 8, H M 566434, I/A 220 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-28
Información de HERRERO HUERTA PABLO
Mostramos los datos de HERRERO HUERTA PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERO HUERTA PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos