HERRERO HERRERO SALVADOR
Informe ejecutivo de HERRERO HERRERO SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERRERO HERRERO SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MWD DISTRIBUCIONES DEL MEDITERRANEO SL | Administrador Unico | 05/10/2023 | |
BLACKSMITH SOLAR SL | Administrador Unico | 02/04/2019 | |
DISTRIBUIDORA LA PLANA SL | Apoderado | 15/11/2017 | |
CONSHER ABOGADOS Y ECONOMISTAS SL | Socio | 15/12/2015 | |
CONSHER ABOGADOS Y ECONOMISTAS SL | Apoderado | 12/04/2012 |
VINCULACIONES DE HERRERO HERRERO SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERO HERRERO SALVADOR
Administrador Unico
- Herrero Herrero Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9497, L 6779, F 123, S 8, H V 149421, I/A 8 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-46
Administrador Unico
Apoderado
- Herrero Herrero Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9497, L 6779, F 123, S 8, H V 149421, I/A 8 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-46
Empresa: BLACKSMITH SOLAR SL
Administrador Unico
- Herrero Herrero Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10651, L 7932, F 1, S 8, H V 187021, I/A 1 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-46
Empresa: DISTRIBUIDORA LA PLANA SL
Apoderado
- Herrero Herrero Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 663, L 230, F 62, S 8, H CS 6222, I/A 25 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-12
Empresa: CONSHER CONSULTING SL
Socio
- Herrero Herrero Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9458, L 6740, F 58, S 8, H V 148098, I/A 3 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-46
Empresa: EUROTRIGO SA
Apoderado
- Herrero Herrero Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4295, L 1607, F 13, S 8, H V 21606, I/A 16 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-46
Empresa: EUROTRIGO SA
Apoderado
- Herrero Herrero Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4295, L 1607, F 12, S 8, H V 21606, I/A 14 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-46
Apoderado
- Herrero Herrero Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9497, L 6779, F 122, S 8, H V 149421, I/A 6 (06/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-46
Empresa: CONSHER CONSULTING SL
Apoderado
- Herrero Herrero Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9458, L 6740, F 57, S 8, H V 148098, I/A 2 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-46
Información de HERRERO HERRERO SALVADOR
Mostramos los datos de HERRERO HERRERO SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERO HERRERO SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos