HERRERO HERRERO JESUS
Informe ejecutivo de HERRERO HERRERO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE HERRERO HERRERO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIÑONES HERRERO HERRERO SL | Administrador Solidario | 28/05/2021 | |
PIÑONES DE CASTILLA SA | Presidente | 22/07/2015 | 04/08/2020 |
PIÑONES DE CASTILLA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 22/07/2015 | 04/08/2020 |
PIÑONES DE CASTILLA SA | Consejero | 22/07/2015 | 04/08/2020 |
AUTOCARES HERRERO SL | Administrador Solidario | 04/09/2012 |
VINCULACIONES DE HERRERO HERRERO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERO HERRERO JESUS
Empresa: PIÑONES HERRERO HERRERO SL
Administrador Solidario
- Herrero Herrero Jesus
- Herrero Herrero Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 744 , F 67, S 8, H VA 9043, I/A 4 (28/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-47
Empresa: PIÑONES DE CASTILLA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Arranz Morejon Apolinar
- Arroyo Llorente Jose Luis
- Herrero Herrero Jesus
- Lopez Gonzalez Jose Andres
- Muñoz Ruperez Carlos
Consejero
- Arranz Morejon Apolinar
- Arroyo Llorente Jose Luis
- Herrero Herrero Jesus
- Lopez Gonzalez Jose Andres
- Muñoz Ruperez Carlos
Presidente
- Herrero Herrero Jesus
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1109 , F 183, S 8, H VA 5163, I/A 18 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-47
Empresa: PIÑONES DE CASTILLA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Arranz Morejon Apolinar
- Arroyo Llorente Jose Luis
- Herrero Herrero Jesus
- Lopez Gonzalez Jose Andres
- Muñoz Ruperez Carlos
Consejero
- Arranz Morejon Apolinar
- Arroyo Llorente Jose Luis
- Herrero Herrero Jesus
- Lopez Gonzalez Jose Andres
- Muñoz Ruperez Carlos
Presidente
- Herrero Herrero Jesus
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1109 , F 182, S 8, H VA 5163, I/A 17 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-47
Empresa: AUTOCARES HERRERO SL
Administrador Solidario
- Herrero Herrero Jesus
- Herrero Herrero Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 241 , F 93, S 8, H P 326, I/A 6 (04/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-177-34
Información de HERRERO HERRERO JESUS
Mostramos los datos de HERRERO HERRERO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERO HERRERO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos