HERRERO GOMEZ LUIS
Informe ejecutivo de HERRERO GOMEZ LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERRERO GOMEZ LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VENTURA HERRERO SL | Administrador Unico | 03/05/2016 |
VINCULACIONES DE HERRERO GOMEZ LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERO GOMEZ LUIS
Empresa: VALLES FORWARDING SL
Administrador Unico
- Herrero Gomez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26611 , F 120, S 8, H B 107428, I/A 11 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-08
Empresa: VENTURA HERRERO SL
Administrador Unico
- Herrero Gomez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37121 , F 167, S 8, H B 299210, I/A 2 (03/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-08
Empresa: VENTURA HERRERO SL
Administrador Solidario
- Herrero Gomez Luis
- Ventura Salva Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37121 , F 167, S 8, H B 299210, I/A 2 (03/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-08
Empresa: VALLES FORWARDING SL
Administrador Unico
- Herrero Gomez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26611 , F 119, S 8, H B 107428, I/A 9 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-08
Empresa: VALLES FORWARDING SL
Administrador
- Herrero Gomez Luis
- Ventura Salva Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26611 , F 119, S 8, H B 107428, I/A 9 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-08
Información de HERRERO GOMEZ LUIS
Mostramos los datos de HERRERO GOMEZ LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERO GOMEZ LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos