HERRERO FERNANDEZ HERNANDO
Informe ejecutivo de HERRERO FERNANDEZ HERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERRERO FERNANDEZ HERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GEOSAC SOLUCIONES ENERGETICAS SL | Liquidador Unico | 07/02/2019 | 07/02/2019 |
GEOSAC SOLUCIONES ENERGETICAS SL | Administrador Unico | 09/01/2014 | 07/02/2019 |
GEOSAC SOLUCIONES ENERGETICAS SL | Administrador Solidario | 05/09/2012 | 09/01/2014 |
VINCULACIONES DE HERRERO FERNANDEZ HERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERO FERNANDEZ HERNANDO
Empresa: GEOSAC SOLUCIONES ENERGETICAS SL
Liquidador Unico
- Herrero Fernandez Hernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1634 , F 129, S 8, H NA 32424, I/A 4 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-31
Empresa: GEOSAC SOLUCIONES ENERGETICAS SL
Administrador Unico
- Herrero Fernandez Hernando
Liquidador Unico
- Herrero Fernandez Hernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1634 , F 129, S 8, H NA 32424, I/A 4 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-31
Empresa: GEOSAC SOLUCIONES ENERGETICAS SLL
Administrador Unico
- Herrero Fernandez Hernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1634 , F 128, S 8, H NA 32424, I/A 3 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-31
Empresa: GEOSAC SOLUCIONES ENERGETICAS SLL
Administrador Solidario
- Herrero Fernandez Adrian
- Herrero Fernandez David
- Herrero Fernandez Hernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1634 , F 128, S 8, H NA 32424, I/A 3 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-31
Empresa: GEOSAC SOLUCIONES ENERGETICAS SLL
Administrador Solidario
- Herrero Fernandez Adrian
- Herrero Fernandez David
- Herrero Fernandez Hernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1634 , F 127, S 8, H NA 32424, I/A 1 (05/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-31
Información de HERRERO FERNANDEZ HERNANDO
Mostramos los datos de HERRERO FERNANDEZ HERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERO FERNANDEZ HERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos