HERRERO ALVAREZ FERNANDO
Informe ejecutivo de HERRERO ALVAREZ FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERRERO ALVAREZ FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASAVERDE ALQUILER DE VIVIENDAS SL | Administrador Unico | 05/01/2024 | |
DOPPLER SONIDO SL | Administrador Unico | 17/08/2015 | |
BODEFERMA SL | Liquidador | 14/12/2011 |
VINCULACIONES DE HERRERO ALVAREZ FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERO ALVAREZ FERNANDO
Empresa: CASAVERDE ALQUILER DE VIVIENDAS SL
Administrador Unico
- Herrero Alvarez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7121 , F 117, S 8, H SE132091, I/A 4 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-41
Empresa: TEMATICOS CERVEZA SL
Liquidador
- Herrero Alvarez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24639 , F 176, S 8, H M 443513, I/A 3 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-28
Empresa: TEMATICOS CERVEZA SL
Administrador Unico
- Herrero Alvarez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24639 , F 176, S 8, H M 443513, I/A 3 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-28
Empresa: DOPPLER SONIDO SL
Administrador Unico
- Herrero Alvarez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4713 , F 21, S 8, H SE 74650, I/A 3 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-41
Empresa: BODEFERMA SL
Liquidador
- Herrero Alvarez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7777 , F 169, S 8, H M 125715, I/A 8 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
Empresa: BODEFERMA SL
Administrador Unico
- Herrero Alvarez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7777 , F 169, S 8, H M 125715, I/A 8 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
Empresa: TECNOGRAFIC IMPRESION Y DISEÑO SL
Liquidador
- Herrero Alvarez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19528 , F 61, S 8, H M 342961, I/A 2 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
Empresa: TECNOGRAFIC IMPRESION Y DISEÑO SL
Administrador Unico
- Herrero Alvarez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19528 , F 61, S 8, H M 342961, I/A 2 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
Empresa: DOPPLER SONIDO SL
Administrador Unico
- Herrero Alvarez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4713 , F 20, S 8, H SE 74650, I/A 2 (09/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-41
Información de HERRERO ALVAREZ FERNANDO
Mostramos los datos de HERRERO ALVAREZ FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERO ALVAREZ FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos