HERRERIAS RUIZ JOSE VICENTE
Informe ejecutivo de HERRERIAS RUIZ JOSE VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HERRERIAS RUIZ JOSE VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL MANZANARES SL | Administrador Unico | 20/06/2024 | |
HOTEL MANZANARES SL | Apoderado | 31/12/2013 |
VINCULACIONES DE HERRERIAS RUIZ JOSE VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERIAS RUIZ JOSE VICENTE
Empresa: HOTEL MANZANARES SL
Administrador Unico
- Herrerias Ruiz Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CR 7480, I/A 7 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-13
Empresa: HOTEL MANZANARES SL
Apoderado
- Herrerias Ruiz Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 202 , F 150, S 8, H CR 7480, I/A 5 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-13
Empresa: HOTEL MANZANARES SL
Apoderado
- Herrerias Ruiz Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 202 , F 150, S 8, H CR 7480, I/A 4 (23/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-180-13
Información de HERRERIAS RUIZ JOSE VICENTE
Mostramos los datos de HERRERIAS RUIZ JOSE VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERIAS RUIZ JOSE VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos