HERRERIAS RUIZ JAVIER
Informe ejecutivo de HERRERIAS RUIZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HERRERIAS RUIZ JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MABEL TOMELLOSO SL | Administrador Solidario | 20/06/2024 | |
SALONES MABEL SL | Administrador Solidario | 20/06/2024 | |
MABEL TOMELLOSO SL | Apoderado | 02/09/2020 | |
SALONES MABEL SL | Apoderado | 02/09/2020 | |
STROMBOLY COMERCIO SL | Administrador Unico | 26/11/2013 |
VINCULACIONES DE HERRERIAS RUIZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERIAS RUIZ JAVIER
Empresa: SALONES MABEL SL
Administrador Solidario
- Herrerias Ruiz Javier
- Herrerias Ruiz Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CR 6466, I/A 8 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-13
Empresa: MABEL TOMELLOSO SL
Administrador Solidario
- Herrerias Ruiz Javier
- Herrerias Ruiz Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CR 15459, I/A 8 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-13
Empresa: SALONES MABEL SL
Apoderado
- Herrerias Ruiz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 176 , F 187, S 8, H CR 6466, I/A 6 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-13
Empresa: MABEL TOMELLOSO SL
Apoderado
- Herrerias Ruiz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 396 , F 95, S 8, H CR 15459, I/A 6 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-13
Empresa: MABEL TOMELLOSO SL
Apoderado
- Herrerias Ruiz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 396 , F 95, S 8, H CR 15459, I/A 4 (15/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-13
Empresa: SALONES MABEL SL
Apoderado
- Herrerias Ruiz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 176 , F 186, S 8, H CR 6466, I/A 4 (15/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-13
Empresa: STROMBOLY COMERCIO SL
Administrador Unico
- Herrerias Ruiz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 474 , F 178, S 8, H CR 18779, I/A 2 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-13
Empresa: STROMBOLY COMERCIO SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Gigante Maria-soraya
- Herrerias Ruiz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 474 , F 178, S 8, H CR 18779, I/A 2 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-13
Información de HERRERIAS RUIZ JAVIER
Mostramos los datos de HERRERIAS RUIZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERIAS RUIZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos