HERRERA VILLANUEVA JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de HERRERA VILLANUEVA JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERRERA VILLANUEVA JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LLONCH CLIMA SL | Apoderado Solidario | 02/11/2018 |
VINCULACIONES DE HERRERA VILLANUEVA JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERA VILLANUEVA JOSE ANTONIO
Empresa: MOGODA SERVEIS SA M
Consejero
- Albalat Caceres Juan
- Garcia Batalla Pere
- Herrera Villanueva Jose Antonio
- Llord De Cara Manel Carlos Antonio
- Lorente Pascual Vicente
- Perez Albero Julio
- Torres Rodriguez Francisco
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44111 , F 213, S 8, H B 110245, I/A 24 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-08
Empresa: LLONCH CLIMA SL
Apoderado Solidario
- Herrera Villanueva Jose Antonio
- Llonch Bueno Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33144 , F 178, S 8, H B 223981, I/A 8 (02/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-08
Empresa: LLONCH CLIMA SL
Apoderado
- Herrera Villanueva Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33144 , F 178, S 8, H B 223981, I/A 8 (02/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-08
Empresa: MOGODA SERVEIS SA M
Consejero
- Albalat Caceres Juan
- Garcia Batalla Pere
- Herrera Villanueva Jose Antonio
- Llord De Cara Manel Carlos Antonio
- Lorente Pascual Vicente
- Perez Albero Julio
- Torres Rodriguez Francisco
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44111 , F 211, S 8, H B 110245, I/A 19 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-08
Información de HERRERA VILLANUEVA JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de HERRERA VILLANUEVA JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERA VILLANUEVA JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos